Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Hagelskjær | 01.09.2020 | adm. dir |
Niels Brydegaard Rasmussen | 31.01.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Nielsen | 24.10.2019 | 01.09.2020 | adm. dir |
Henrik Lennartz-Johansen | 15.05.2014 | 24.10.2019 | direktion |
Søren Ellegaard | 14.06.2005 | 15.05.2014 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Terp Bernberg Madsen | 07.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Klavs Eske Hansen | 07.09.2015 | formand |
Knud Erik Espelund Klausen | 23.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Anders Nygaard Møller | 14.06.2005 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Terp Bernberg Madsen | 23.03.2015 | 06.09.2015 | formand |
Henrik Lennartz-Johansen | 15.05.2014 | 24.10.2019 | bestyrelse |
Lars Bohn Lorensen | 15.05.2014 | 23.03.2015 | formand |
Jens Terp Bernberg Madsen | 14.06.2005 | 22.03.2015 | bestyrelse |
Søren Ellegaard | 14.06.2005 | 15.05.2014 | bestyrelse |
Steen Fugl Lund | 14.06.2005 | 13.05.2009 | bestyrelse |