Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Idasvej 33, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2020-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybdalsvej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2020-08-30 tilføjes Kontaktoplysninger: aksel.lorentzen@gmail.com (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2005-06-20 sletter virksomheden Ejerskaber: TØMRERMESTER AKSEL LORENTZEN ApS. (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af ejendomme samt virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-04-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-04-30 tilføjes Vedtægter: 2018-04-30 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-04-30 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-01 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybdalsvej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2016-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybdalsvej 19, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2010-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk, industri og investeringsvirksomhed samt som holdingselskab at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2010-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Vedtægter: 2010-01-04 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybdalsvej 19, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybdalsvej 19, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybdalsvej 19, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-20 tilføjes Direktion: Aksel Lorentzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Legale ejere: Aksel Lorentzen (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2005-06-20 tilføjes Navne: AKL HOLDING ApS (offentliggjort 2005-07-04)
Den 2005-06-20 tilføjes Reelle ejere: Aksel Lorentzen (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2005-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2005-06-20 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2005-06-20 tilføjes Stiftere: Aksel Lorentzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-07-04)
Den 2005-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)