Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Esbensen | 13.09.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Bjørn Larsen | 15.06.2005 | 13.09.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikkel Esbensen Ohlendorff | 28.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Elisa Ohlendorff | 13.09.2016 | formand |
Carsten Esbensen | 08.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Sølyst | 08.12.2006 | 30.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Erik Bjørn Larsen | 15.06.2005 | 28.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bent Larsen | 15.06.2005 | 13.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Maj Rose Larsen | 15.06.2005 | 28.04.2013 | bestyrelsesmedlem |