Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Slagelsegade 9, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-01 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-04-30 fjernes Hjemmeside: www.hallumdesign.dk (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-04-30 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-04-30 fjernes Kontaktoplysninger: pernille@hallumdesign.dk (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-04-30 fjernes Legale ejere: Pernille Hallum (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-04-30 fjernes Navne: HALLUM ApS (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-04-30 fjernes Reelle ejere: Pernille Hallum (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-04-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-04-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-04-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-04-30 fjernes Stiftere: Pernille Hallum, Lena Modvig Kyllebæk (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-04-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2023-12-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2023-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2023-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-31 fjernes Direktion: Pernille Hallum (direktør) (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagelsegade 9, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2018-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Hans Torv 3, 5. th., 2200 København N (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 tilføjes Hjemmeside: www.hallumdesign.dk (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: pernille@hallumdesign.dk (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2015-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-05-29 tilføjes Vedtægter: 2015-05-29 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2015-05-29 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BAYER ApS STATSAUTORISERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Hans Torv 3, 5. th., 2200 København N (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2013-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyldenlundsvej 18, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2006-01-06)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2005-09-13)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldenlundsvej 18, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2006-01-06)
Den 2006-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sophus Bauditz Vej 36, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-06 tilføjes Legale ejere: Pernille Hallum (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2006-01-06 tilføjes Reelle ejere: Pernille Hallum (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2006-01-06 fjernes Direktion: Lena Modvig Kyllebæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-01 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2005-09-13)
Den 2005-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sophus Bauditz Vej 36, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-01 tilføjes Direktion: Lena Modvig Kyllebæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at designe, producere,og handle med modetøj samt udøve hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2005-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2005-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-01 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2005-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2005-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2005-06-01 tilføjes Navne: HALLUM ApS (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2005-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2005-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2005-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2005-06-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BAYER ApS STATSAUTORISERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2005-06-01 tilføjes Stiftere: Pernille Hallum, Lena Modvig Kyllebæk (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2005-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2005-06-01 tilføjes Vedtægter: 2005-06-01 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2005-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2005-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-02)