Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-07-09 sletter virksomheden Ejerskaber: FACTOR X ADMAN A/S. (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FACTOR X ADMAN A/S. (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2019-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Terp Skovvej 88, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-14 fjernes Binavne: WESTBERG HOLDING ApS, 1.Q CONSULT ApS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-04-30 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-17 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-14 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-14 fjernes Legale ejere: Bo Westberg Rasmussen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-14 fjernes Navne: WESTBERG CONSULT ApS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-14 fjernes Reelle ejere: Bo Westberg Rasmussen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-14 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-14 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-14 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-14 fjernes Stiftere: Bo Westberg Rasmussen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2018-10-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2018-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2018-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-08 fjernes Direktion: Bo Westberg Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2017-08-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2014-10-01 fjernes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed, besidde aktier og anparter som anlægsinvestering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2008-04-10 tilføjes Navne: WESTBERG CONSULT ApS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2008-04-09 fjernes Navne: WESTBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2005-06-17)
Den 2008-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Vedtægter: 2008-04-10 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2008-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Terp Skovvej 88, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-17 tilføjes Binavne: WESTBERG HOLDING ApS, 1.Q CONSULT ApS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-17 tilføjes Direktion: Bo Westberg Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2005-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-04-30 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-17 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-17 tilføjes Legale ejere: Bo Westberg Rasmussen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-17 tilføjes Navne: WESTBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2005-06-17)
Den 2005-06-17 tilføjes Reelle ejere: Bo Westberg Rasmussen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-17 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-17 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-17 tilføjes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 tilføjes Stiftere: Bo Westberg Rasmussen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-09)