Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2010-05-30 sletter virksomheden Ejerskaber: APGAR DANMARK A/S. (offentliggjort 2022-12-11)
Den 2022-06-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: APGAR DANMARK A/S. (offentliggjort 2022-12-11)
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-12 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvangs Allé 110, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2005-06-16 tilføjes Direktion: Christian Markussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Apgar Danmark A/S, CVR. nr. 17533553 og at drive investering og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Legale ejere: Christian Markussen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2005-06-16 tilføjes Navne: MARKUSSEN MEDICAL HOLDING ApS (offentliggjort 2005-06-16)
Den 2005-06-16 tilføjes Reelle ejere: Christian Markussen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2005-06-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-06-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Stiftere: Christian Markussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Vedtægter: 2005-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-06-16)
Den 2005-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)