Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Vedtægter | Direktion | xbrl | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Hovedbranche | Navne | Binavne | ||||
Stiftere | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-11-01 tilføjes Vedtægter: 2023-11-01 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 fjernes Direktion: Kristian Nørby Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-29 tilføjes Direktion: Kristian Nørby Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2017-11-29 fjernes Direktion: Søren Hager (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Vedtægter: 2017-11-29 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2017-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 58, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundgade 62, 6320 Egernsund (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundgade 62, 6320 Egernsund (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøddevænget 14, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Kontaktoplysninger: roald@vegainvest.dk (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-06 fjernes Kontaktoplysninger: sh@nordanejendomme.dk (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøddevænget 14, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2016-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Egelundsvej 18, 5260 Odense S (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Kontaktoplysninger: sh@nordanejendomme.dk (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2016-09-05 fjernes Kontaktoplysninger: pj@nordanejendomme.dk (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2015-04-20 tilføjes Vedtægter: 2015-04-20 (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2015-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, udleje og sælge fast ejendom, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2015-01-27 tilføjes Vedtægter: 2015-01-27 (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2015-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egelundsvej 18, 5260 Odense S (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2015-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolegade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2015-01-01 tilføjes Direktion: Søren Hager (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-01 fjernes Direktion: Jørgen Kaae Eriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: pj@nordanejendomme.dk (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: VEGA INVEST ApS (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2015-01-01 tilføjes Reelle ejere: Roald Boysen Vedelgart (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-01-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: is@kaaegruppen.dk (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2014-05-27 tilføjes Direktion: Jørgen Kaae Eriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-27 fjernes Direktion: Poul Christen Kaae Eriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-26 tilføjes Kontaktoplysninger: is@kaaegruppen.dk (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2014-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-06-30 (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2014-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-01-01 (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2014-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2014-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2013-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2013-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2014-05-12)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-05-12)
Den 2012-09-11 tilføjes Navne: LIFLANDSGADE 15 ApS (offentliggjort 2012-09-11)
Den 2012-09-10 fjernes Navne: SAKSILD FERIEBY ApS (offentliggjort 2005-06-16)
Den 2012-09-11 fjernes Binavne: SAKSILD STRAND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-05-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-10 fjernes Stiftere: Poul Christen Kaae Eriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolegade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2005-06-16 tilføjes Binavne: SAKSILD STRAND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Direktion: Poul Christen Kaae Eriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Navne: SAKSILD FERIEBY ApS (offentliggjort 2005-06-16)
Den 2005-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2005-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2005-06-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-06-16 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Stiftere: Poul Christen Kaae Eriksen, EJENDOMSSELSKABET AF 1. MARTS 2014 HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-06-16)
Den 2005-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)