Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 11, 9670 Løgstør (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-23 fjernes Navne: LOFJ ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Stiftere: STJ INVEST ApS, KTW-INVEST ApS, FB INVEST ApS, BEO INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-14 fjernes Bestyrelse: Lars Holmberg Ibsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-14 fjernes Direktion: Frank Ganner Bech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er i ind- og udland at udøve virksomhed bestående i industri og handel, herunder fabrikation og salg af præ-isolerede fjernvarmerør, teknisk og kommerciel rådgivning, transport, investering i førnævnte aktiviteter samt at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed, direkte eller som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Vedtægter: 2010-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 5.500.132,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Bestyrelse: Jens Ebbesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 fjernes Bestyrelse: Ole Bøgelund Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 11, 9670 Løgstør (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 11, 9670 Løgstør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 5.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 11, 9670 Løgstør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-15 tilføjes Bestyrelse: Ole Bøgelund Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 tilføjes Direktion: Frank Ganner Bech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 tilføjes Navne: LOFJ ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 tilføjes Stiftere: STJ INVEST ApS, KTW-INVEST ApS, FB INVEST ApS, BEO INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)