Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 77, 1264 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-25 fjernes Bestyrelse: Reni Elisabeth Willert (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Direktion: Jakob Grøndahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-25 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 10. JUNI 2005 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-25 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Omlægningsperiode start: 2009-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Stiftere: Reni Elisabeth Willert (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 77, 1264 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 77, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-22 tilføjes Direktion: Jakob Grøndahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-22 fjernes Direktion: Lars Melchior Kongsted Kjeldsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forvalte den kapital, der er stillet til rådighed, herunder ved erhvervelse af aktier, obligationer, fast ejendom samt ikdskud i industri- eller handelsvirksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af 1 direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 tilføjes Vedtægter: 2010-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 77, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-14 tilføjes Bestyrelse: Reni Elisabeth Willert (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Direktion: Lars Melchior Kongsted Kjeldsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 10. JUNI 2005 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Stiftere: Reni Elisabeth Willert (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)