Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2014-06-24 sletter virksomheden Ejerskaber: HÅRKLINIKKEN ApS. (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2022-10-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2022-10-15 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 42, 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 42, 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Vedtægter: 2019-06-19 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-31 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-15 fjernes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-26 tilføjes Kontaktoplysninger: ch@haarklinikken.dk (offentliggjort 2009-06-30)
Den 2009-05-20 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (offentliggjort 2009-06-30)
Den 2009-05-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 42, 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2007-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Adelgade 5, 1104 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-30 tilføjes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-30 fjernes Revisor: JR-INVESTMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Adelgade 5, 1104 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-10 tilføjes Direktion: Lars Skjøth (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i andre virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-10 tilføjes Legale ejere: Lars Skjøth (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Navne: SKJØTH HOLDING ApS (offentliggjort 2005-06-13)
Den 2005-06-10 tilføjes Reelle ejere: Lars Skjøth (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2005-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-06-10 tilføjes Revisor: JR-INVESTMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Stiftere: Lars Skjøth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør eller anpartshaverne eller selskabets anpartshavere i forening med selskabets direktør. (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2005-06-10 tilføjes Vedtægter: 2005-06-10 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2005-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-06-13)
Den 2005-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)