Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdsvej 2, 2. th., 9600 Aars (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Egedes Vej 74, 9600 Aars (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-07 tilføjes Vedtægter: 2016-12-07 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-07 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Legale ejere: Lotte Bek Fonnesbæk (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Reelle ejere: Lotte Bek Fonnesbæk (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-07-14 tilføjes Direktion: Lotte Bek Fonnesbæk (direktør) (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-14 fjernes Direktion: Jens Fonnesbæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Egedes Vej 74, 9600 Aars (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Egedes Vej 74, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2006-05-22 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Egedes Vej 74, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-10 tilføjes Direktion: Jens Fonnesbæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Navne: FONNESBÆK INVEST ApS (offentliggjort 2005-06-10)
Den 2005-06-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2005-06-10 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Stiftere: Jens Fonnesbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Vedtægter: 2005-06-10 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2005-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-06-10)
Den 2005-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)