Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2005-06-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MILS KOMPAGNIET ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: SMALLEGADE 22 ApS. (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2022-05-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Around Coffee ApS. (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-01-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-01 fjernes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygvænget 12, 3450 Allerød (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 120, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: rune@milskompagniet.dk (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-11 fjernes Kontaktoplysninger: rnr@milskompagniet.dk (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-06-21)
Den 2006-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 120, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2006-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 30, 2730 Herlev (offentliggjort 2005-07-07)
Den 2006-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalinteresser i dattervirksomheder samt at drive konsulentvirksomhed med økonomisk rådgivning samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Vedtægter: 2006-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 30, 2730 Herlev (offentliggjort 2005-07-07)
Den 2005-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 120, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 120, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-09 tilføjes Direktion: Rune Nikolaj Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-09 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-06-21)
Den 2005-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-09 tilføjes Kontaktoplysninger: rnr@milskompagniet.dk (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2005-06-09 tilføjes Legale ejere: Rune Nikolaj Rasmussen (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2005-06-09 tilføjes Navne: NIRA HOLDING ApS (offentliggjort 2005-06-09)
Den 2005-06-09 tilføjes Reelle ejere: Rune Nikolaj Rasmussen (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2005-06-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2005-06-09 tilføjes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2005-06-09 tilføjes Stiftere: Rune Nikolaj Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-06-09)
Den 2005-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)