Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gert Jensen | 13.01.2015 | 22.11.2016 | direktion |
MEINEWEH WEA 5 KOMPLEMENTAR ApS (CVR 28900465) | 17.08.2005 | 13.01.2015 | direktion |
VISVENTI KOMPLEMENTAR A/S (CVR 20572671) | 03.06.2005 | 17.08.2005 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Christian Jensen | 13.01.2015 | 22.11.2016 | bestyrelse |
Rune Jensen | 13.01.2015 | 22.11.2016 | bestyrelse |
Gert Jensen | 13.01.2015 | 22.11.2016 | formand |