Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2005-06-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MARCUS KOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2006-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET MARCUS ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2010-10-28 sletter virksomheden Ejerskaber: SØNDERJYSK DNA ApS. (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2015-07-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Sønderjysk Marcus ApS. (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2017-04-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Marcus Broen ApS. (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØNDERJYSK DNA ApS. (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Micki Møller Bertramsen (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2014-10-29)
Den 2014-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-29)
Den 2014-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt detailhandel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Vedtægter: 2014-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestkystvej 261, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-02)
Den 2013-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Englandsgade 16, 2. th., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-18 tilføjes Kontaktoplysninger: micki@marcus.dk (offentliggjort 2008-11-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-29)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englandsgade 16, 2. th., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-08 tilføjes Direktion: Micki Møller Bertramsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-08 tilføjes Legale ejere: Micki Møller Bertramsen (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2005-06-08 tilføjes Navne: BERTRAMSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2005-06-09)
Den 2005-06-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-06-08 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-08 tilføjes Stiftere: Micki Møller Bertramsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-06-09)
Den 2005-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)