Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2016-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 11, 8410 Rønde (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-01 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 fjernes Interessenter: JOHN HOLCK NIELSEN HOLDING ApS, CHRISTIAN FREDERIK TREBBIEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 fjernes Navne: I/S INDUSTRIVEJ 13 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-07-19)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 11, 8410 Rønde (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 11, 8410 Rønde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 11, 8410 Rønde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive udlejning af ejendommen, Industrivej 13. (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2005-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2005-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-01 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2005-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-07-19)
Den 2005-04-01 tilføjes Interessenter: JOHN HOLCK NIELSEN HOLDING ApS, CHRISTIAN FREDERIK TREBBIEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2005-04-01 tilføjes Navne: I/S INDUSTRIVEJ 13 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2005-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2005-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2005-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2005-04-01 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2005-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af interessenterne hver for sig eller af interessenterne i fællesskab. (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2005-04-01 tilføjes Vedtægter: 2005-04-01 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2005-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2005-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-17)