Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kirk Plast Complete A/S. (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-05-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-05-18 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-28 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 tilføjes Vedtægter: 2011-02-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-01 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRALEN I THISTED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 4, 7741 Frøstrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvej 4, 7741 Frøstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-13 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRALEN I THISTED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 fjernes Revisor: NORDJYSK REVISION AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-06 tilføjes Revisor: NORDJYSK REVISION AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 4, 7741 Frøstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-06 tilføjes Direktion: Norman Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-06 tilføjes Legale ejere: Norman Jensen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2005-06-06 tilføjes Navne: NOLIS HOLDING ApS (offentliggjort 2005-06-06)
Den 2005-06-06 tilføjes Reelle ejere: Norman Jensen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2005-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2005-06-06 tilføjes Stiftere: Norman Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-06-06)
Den 2005-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)