Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Interessenter | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Direktion | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-13 tilføjes Revisor: Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-27 tilføjes Interessenter: Beta 2 Invest ApS (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-08-27 fjernes Interessenter: JJ INVEST ApS (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-08-27 tilføjes Reelle ejere: Jørn Bro Larsen (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-08-27 fjernes Reelle ejere: Jesper Johansen (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-08-26 fjernes Reelle ejere: Jørn Bro Larsen (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-08-27 fjernes Legale ejere: JJ INVEST ApS (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-06-30 fjernes Direktion: Jesper Johansen (direktion) (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-12-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2016-07-04 tilføjes Reelle ejere: Jørn Bro Larsen (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2016-07-03 fjernes Reelle ejere: Jørn Bro Larsen (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2014-07-01 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2009-09-17 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2009-09-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervelse af grunden beliggende Gamma 1, Søften, 8382 Hinnerup, samt bebygge denne i overensstemmelse med den totalentreprisekontrakt, der er indgået i henhold til særskilt aftale herom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 tilføjes Navne: I/S BETA 2 (offentliggjort 2007-07-12)
Den 2007-06-19 fjernes Navne: I/S GAMMA 1 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de to interessenter i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 tilføjes Vedtægter: 2007-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Beta 2, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2007-03-23)
Den 2007-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerøvej 25, 8381 Tilst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerøvej 25, 8381 Tilst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-03 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-03 tilføjes Interessenter: JØRN LARSEN HOLDING ApS, JJ INVEST ApS (offentliggjort 2005-07-04)
Den 2005-06-03 tilføjes Legale ejere: JJ INVEST ApS, JØRN LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2005-06-03 tilføjes Navne: I/S GAMMA 1 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-03 tilføjes Reelle ejere: Jørn Bro Larsen, Jesper Johansen (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2005-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-23 tilføjes Direktion: Jesper Johansen (direktion) (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2005-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-05-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)