Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2015-11-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ME-TA ApS. (offentliggjort 2019-07-28)
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-05-29 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2017-04-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-16 tilføjes Bestyrelse: Martin Krogager Eeg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-16 tilføjes Direktion: Martin Krogager Eeg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og salg af statistikprogrammer til brug for den medicotekniske industri og forskning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-12 tilføjes Navne: MKE CONSULTING ApS (offentliggjort 2013-09-12)
Den 2013-09-11 fjernes Navne: VISIONARY STATISTICAL SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2005-06-03)
Den 2013-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-12 tilføjes Vedtægter: 2013-09-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-12 fjernes Binavne: VS SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rygårds Alle 51, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2011-12-09)
Den 2010-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 72, 4. th., 1561 København V (offentliggjort 2008-12-30)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 72, 4. th., 1561 København V (offentliggjort 2008-12-30)
Den 2008-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hermann Justvej 15, 3400 Hillerød (offentliggjort 2008-01-15)
Den 2008-12-11 tilføjes Legale ejere: Martin Krogager Eeg (offentliggjort 2015-10-11)
Den 2008-12-11 tilføjes Reelle ejere: Martin Krogager Eeg (offentliggjort 2017-10-21)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hermann Justvej 15, 3400 Hillerød (offentliggjort 2008-01-15)
Den 2008-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejøgade 35, 5. 44., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-15 tilføjes Kontaktoplysninger: martin.eeg@gmail.com (offentliggjort 2008-01-17)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2008-01-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejøgade 35, 5. 44., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-23 tilføjes Binavne: VS SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Navne: VISIONARY STATISTICAL SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2005-06-03)
Den 2005-05-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2005-05-23 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2005-05-23 tilføjes Stiftere: Mikkel Møller Larsen, Martin Krogager Eeg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-06-03)
Den 2005-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)