Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Hovedbranche | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2005-05-28 sletter virksomheden Ejerskaber: PDH MUSIC A/S. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2005-05-28 sletter virksomheden Ejerskaber: PDH TOUR ACCOUNTS ApS. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2007-01-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INVESTERINGSSELSKABET AF 13. APRIL 2004 ApS. (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2021-11-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kommerciel væddeløbsstald gennem ejerskab, træning og konkurrencemæssig brug af travheste og hermed relateret virksomhed, herunder også handel med og investering i pantebreve (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-13 tilføjes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-12 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-10-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-26 tilføjes Kontaktoplysninger: jonna@fairfinans.com (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2016-10-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-09-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-09-27 tilføjes Vedtægter: 2016-09-27 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2016-09-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2015-02-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2015-02-27 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-02-19 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-02-19 fjernes Revisor: RM ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2005-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Glentevej 7, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri og anden i forbindelse dermed stående virksomhed samt at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2005-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-08-24 tilføjes Vedtægter: 2005-08-24 (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2005-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevej 7, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-28 tilføjes Direktion: Klaus Kejlberg Schulze (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-05-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-05-28 tilføjes Legale ejere: KKS HØJBJERG INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-11)
Den 2005-05-28 tilføjes Navne: MACKY INVEST ApS (offentliggjort 2005-06-13)
Den 2005-05-28 tilføjes Reelle ejere: Klaus Kejlberg Schulze (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2005-05-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-05-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-05-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2005-05-28 tilføjes Revisor: RM ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-06-13)
Den 2005-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)