Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2017-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 55, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-10 fjernes Binavne: BPD DENMARK A/S (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-25 (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-10 fjernes Legale ejere: BPD Denemarken BV (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-10 fjernes Navne: BOUWFONDS PROPERTY DEVELOPMENT DENMARK A/S (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-10 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-10 fjernes Stiftere: BPD DENEMARKEN B.V (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 55, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2016-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2016-02-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2016-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2016-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2016-02-26 fjernes Bestyrelse: Walter Pieter de Boer (bestyrelse) (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2016-02-26 fjernes Direktion: Walter Pieter de Boer (direktion) (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2014-10-27 tilføjes Bestyrelse: Herman Willem Johan Doornink (bestyrelse) (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2014-10-27 fjernes Bestyrelse: Michel de Bleyser (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Bestyrelse: Ronnie Holtslag (formand) (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2014-07-01 fjernes Bestyrelse: Josef Jan Mathijs Franck (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte og indirekte - at gennemføre projektudvikling af fast ejendom. (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2011-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 2.300.000,00 (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2011-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2011-11-29 tilføjes Legale ejere: BPD Denemarken BV (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2011-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2011-11-29 tilføjes Vedtægter: 2011-11-29 (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2011-08-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.675.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 tilføjes Bestyrelse: Walter Pieter de Boer (bestyrelse) (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2009-02-05 fjernes Bestyrelse: Eelke Hendrik Paul Siersema (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 tilføjes Direktion: Walter Pieter de Boer (direktion) (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2009-02-05 fjernes Direktion: Eelke Hendrik Paul Siersema (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-25 tilføjes Bestyrelse: Michel de Bleyser (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-25 fjernes Bestyrelse: Hendrikus Johannes Maria van Zandvoort (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-04-19)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-18 tilføjes Binavne: BPD DENMARK A/S (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2007-09-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2007-07-31 tilføjes Bestyrelse: Hendrikus Johannes Maria van Zandvoort (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 tilføjes Direktion: Eelke Hendrik Paul Siersema (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 tilføjes Navne: BOUWFONDS PROPERTY DEVELOPMENT DENMARK A/S (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2007-07-30 fjernes Navne: BOUWFONDS PROPERTY DEVELOPMENT DENMARK ApS (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2007-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2007-07-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-06-06)
Den 2007-07-31 fjernes Binavne: BPD DENMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2006-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2005-09-07)
Den 2006-10-17 tilføjes Navne: BOUWFONDS PROPERTY DEVELOPMENT DENMARK ApS (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-10-16 fjernes Navne: BPD DENMARK ApS (offentliggjort 2005-06-06)
Den 2006-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-27 fjernes Bestyrelse: Hendrikus Johannes Maria van Zandvoort (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-16 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-16 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-04-19)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2005-09-07)
Den 2005-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-25 tilføjes Bestyrelse: Hendrikus Johannes Maria van Zandvoort (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-25 tilføjes Binavne: BPD DENMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2005-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-25 (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2005-05-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-25 tilføjes Navne: BPD DENMARK ApS (offentliggjort 2005-06-06)
Den 2005-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2005-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2005-05-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-25 tilføjes Stiftere: BPD DENEMARKEN B.V (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2005-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-06-06)
Den 2005-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-29)