Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2014-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 30, 7400 Herning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-25 fjernes Navne: PHI UDVIKLING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 fjernes Direktion: Preben Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 30, 7400 Herning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnsbjerg Skov 5, 7400 Herning (offentliggjort 2005-08-11)
Den 2012-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg samt opførsel af fast ejendom og hertil relateret virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 tilføjes Navne: PHI UDVIKLING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-06-28 fjernes Navne: NORDBAKKEN GJELLERUP ApS (offentliggjort 2006-06-14)
Den 2012-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 tilføjes Vedtægter: 2012-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Direktion: Poul Erik Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 127.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-12 tilføjes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-12 fjernes Revisor: Peder Christian Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Revisor: Peder Christian Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 fjernes Revisor: CHRISTENSEN & PEDERSEN, HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2005-08-22)
Den 2006-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 tilføjes Bestyrelse: Preben Kristensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Bestyrelse: Elsebet Brandt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 tilføjes Direktion: Preben Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 tilføjes Navne: NORDBAKKEN GJELLERUP ApS (offentliggjort 2006-06-14)
Den 2006-04-24 fjernes Navne: GJELLERUPHAVE A/S (offentliggjort 2005-08-11)
Den 2006-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-04-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-06-02)
Den 2005-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnsbjerg Skov 5, 7400 Herning (offentliggjort 2005-08-11)
Den 2005-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-09 tilføjes Bestyrelse: Elsebet Brandt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 fjernes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 tilføjes Direktion: Poul Erik Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2005-08-22)
Den 2005-08-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-09 tilføjes Navne: GJELLERUPHAVE A/S (offentliggjort 2005-08-11)
Den 2005-08-08 fjernes Navne: SLP 11.784 A/S (offentliggjort 2005-06-02)
Den 2005-08-09 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN & PEDERSEN, HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-01 tilføjes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 tilføjes Navne: SLP 11.784 A/S (offentliggjort 2005-06-02)
Den 2005-06-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-06-02)
Den 2005-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)