Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Melchior | 27.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Broberg Johansen | 15.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
René Rindal Astrup | 15.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Byg Stengaard | 09.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Claus Harald Hommelhoff | 10.12.2009 | formand |
Steffen Wich | 30.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Bent Jakobsen | 18.11.2019 | 15.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Carl Erik Dalbøge | 28.11.2017 | 10.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Bak Pedersen | 09.08.2013 | 15.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
René Lykke Wethelund | 26.10.2010 | 27.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Poul Jespersen | 26.10.2010 | 08.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Peter Danielsen | 10.12.2009 | 09.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jan Christensen | 02.09.2009 | 10.12.2009 | formand |
Carl Erik Dalbøge | 28.11.2007 | 12.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Poul Jespersen | 03.09.2007 | 10.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Michael Riegels Simonsen | 03.09.2007 | 10.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Per Gjelstrup | 30.09.2005 | 03.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Lars Windfeld | 17.05.2005 | 02.09.2009 | formand |
Morten Dalbøge Andersen | 17.05.2005 | 28.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Michael Vad | 17.05.2005 | 03.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jonas Buur Sinding | 17.05.2005 | 03.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Carl Erik Dalbøge | 17.05.2005 | 30.09.2005 | bestyrelsesmedlem |