Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Susanne Dreisler | 01.01.2005 | direktion |
Michael Dreisler | 01.01.2005 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Louise Buhl Dreisler | 17.12.2010 | bestyrelse |
Mette Dreisler Dirac | 14.10.2009 | bestyrelse |
Alexander Dreisler | 14.10.2009 | bestyrelse |
Kristian Riber Dreisler | 14.10.2009 | bestyrelse |
Susanne Dreisler | 01.01.2005 | bestyrelse |
Michael Dreisler | 01.01.2005 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Lillelund Olsen | 10.10.2005 | 14.10.2009 | bestyrelse |
Birgit Sande Dreisler | 10.10.2005 | 14.10.2009 | formand |
Bjarne Moltke Hansen | 01.01.2005 | 14.10.2009 | bestyrelse |
Mogens Aaby | 01.01.2005 | 10.10.2005 | formand |