Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Marstrand | 20.05.2005 | 13.11.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susanne Bjerregaard Eskildsen | 31.05.2010 | 13.11.2012 | bestyrelse |
Carsten Henrik Ørssleff | 31.05.2010 | 13.11.2012 | formand |
Øjvind Ellegaard | 02.09.2009 | 15.09.2009 | bestyrelse |
Thomas Marstrand | 20.05.2005 | 13.11.2012 | bestyrelse |
Niels Sabroe Alsted | 20.05.2005 | 13.11.2012 | bestyrelse |
Merethe Ellegaard | 20.05.2005 | 29.09.2010 | bestyrelse |
Jesper Bjørn Rasmussen | 20.05.2005 | 31.05.2010 | formand |
Øjvind Ellegaard | 20.05.2005 | 31.07.2009 | bestyrelse |