Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Claus Adler Svanholm(virk.: 4) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Claus Adler Svanholm | 09.03.2021 | Irisvej 10, 3450 Allerød |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CASV HOLDING ApS | 28712367 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
30.06.2021 | 27,32 (km) | Dalgas Boulevard 13, 2000 Frederiksberg | Irisvej 10, 3450 Allerød |
CASV HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 27.05.2005 og angivet som gældende fra 26.05.2005 (7055 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
CasusGrill Holding ApS | 36724587 |
CASUS HOLDING A/S | 30717651 |
Casus International ApS | 40159797 |
Casus Production ApS | 40152970 |
CASV HOLDING ApS | 28712367 |
CAS Vikarbooking ApS | 38791443 |
Caswell v/Dorte Caswell | 34148554 |
CasWood Designs ApS | 41765674 |
Casy Holding ApS | 41172789 |
CASØ FURNITURE ApS | 32302262 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Claus Adler Svanholm(virk.: 4) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Claus Adler Svanholm(virk.: 4) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 4 | 0 | 4 |
Pct. | 0 % | 50 % | 0 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |