Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-06-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-06-02 tilføjes Vedtægter: 2022-06-02 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-06-02 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-08-15 tilføjes Bibranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2011-08-12)
Den 2011-08-15 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2011-08-12)
Den 2011-08-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2009-10-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2009-10-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holthusvej 1, 9510 Arden (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Holthusvej 1, 9510 Arden (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holthusvej 1, 9510 Arden (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-26 tilføjes Direktion: Lars Vester Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering, herunder at besidde kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 tilføjes Legale ejere: Lars Vester Pedersen (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-05-26 tilføjes Navne: LAMONDO ApS (offentliggjort 2005-05-26)
Den 2005-05-26 tilføjes Reelle ejere: Lars Vester Pedersen (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2005-05-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2005-05-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 tilføjes Stiftere: Lars Vester Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 tilføjes Vedtægter: 2005-05-26 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2005-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-05-26)
Den 2005-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)