Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nikolaj Gantzel Højslund Jacobsen | 31.05.2010 | 20.12.2012 | direktør |
Nikolai Carl Tikjøb | 11.07.2005 | 02.03.2023 | direktør |
Michael Witthoff | 26.05.2005 | 31.05.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nikolaj Gantzel Højslund Jacobsen | 20.12.2012 | 02.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nikolai Carl Tikjøb | 20.12.2012 | 02.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Claus Martin Andersen | 20.12.2012 | 02.03.2023 | formand |