Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Agtrupvej 51, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-24 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-03 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-03 fjernes Legale ejere: VEGA SEA A/S (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-03 fjernes Navne: RV EJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-03 fjernes Stiftere: LIGREMA III ApS (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-11-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 fjernes Bestyrelse: Søren Bach (formand) (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 fjernes Direktion: Michael Budtz Berthelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-09-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agtrupvej 51, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2016-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådebrogade 2, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-06-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2016-04-04 tilføjes Bestyrelse: Søren Bach (formand) (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-04-04 fjernes Bestyrelse: Roald Boysen Vedelgart (bestyrelse) (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-04-04 tilføjes Direktion: Michael Budtz Berthelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-04-04 fjernes Direktion: Bo Rimer (adm. dir) (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-02-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2016-02-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2014-04-04 tilføjes Bestyrelse: Bo Rimer (formand) (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2014-04-04 fjernes Bestyrelse: Håkun Andreas Djurhuus (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-04 tilføjes Direktion: Bo Rimer (adm. dir) (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2014-04-04 fjernes Direktion: Kent Axel Lund Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådebrogade 2, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2011-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenhuggervej 5, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2010-12-10)
Den 2011-01-21 tilføjes Legale ejere: VEGA SEA A/S (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2011-01-13 tilføjes Direktion: Kent Axel Lund Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 fjernes Direktion: Roald Boysen Vedelgart (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenhuggervej 5, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2010-12-10)
Den 2010-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 34, 3., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2005-10-05)
Den 2010-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, besidde og udleje fast ejendom. (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2010-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2010-10-08 tilføjes Vedtægter: 2010-10-08 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2010-08-11 tilføjes Bestyrelse: Kent Axel Lund Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2010-08-11 fjernes Bestyrelse: Lars Rahbek Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-06 tilføjes Bestyrelse: Håkun Andreas Djurhuus (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-06 fjernes Bestyrelse: Klaus Kisum Kjær (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-11-30)
Den 2007-10-11 tilføjes Bestyrelse: Lars Rahbek Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-11 fjernes Bestyrelse: Jørgen Vedelgart (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 34, 3., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2005-10-05)
Den 2005-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 70, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-04 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Vedelgart (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-04 tilføjes Direktion: Roald Boysen Vedelgart (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-04 fjernes Direktion: Sven Flemming Koch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-04 tilføjes Navne: RV EJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2005-10-03 fjernes Navne: DKB 1145 ApS (offentliggjort 2005-05-25)
Den 2005-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-11-30)
Den 2005-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 70, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-24 tilføjes Direktion: Sven Flemming Koch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2005-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-24 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2005-05-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2005-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2005-05-24 tilføjes Navne: DKB 1145 ApS (offentliggjort 2005-05-25)
Den 2005-05-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2005-05-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2005-05-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2005-05-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Stiftere: LIGREMA III ApS (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2005-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2005-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-09)