Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolfsgade 161, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 fjernes Navne: WERCON ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Stiftere: LIGREMA III ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-06 fjernes Direktion: Werner Wildling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-19 tilføjes Direktion: Werner Wildling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-19 fjernes Direktion: Connie Kirstine Dall (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i danske selskaber samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens nærmere skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 tilføjes Navne: WERCON ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-20 fjernes Navne: DKB 1144 ApS (offentliggjort 2005-05-25)
Den 2006-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 tilføjes Vedtægter: 2006-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolfsgade 161, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 70, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-09 tilføjes Direktion: Connie Kirstine Dall (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 fjernes Direktion: Sven Flemming Koch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 70, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-24 tilføjes Direktion: Sven Flemming Koch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Navne: DKB 1144 ApS (offentliggjort 2005-05-25)
Den 2005-05-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Stiftere: LIGREMA III ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)