Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Lundbek Egeskjold | 30.04.2005 | 28.10.2013 | direktion |
Jon Flintholm | 30.04.2005 | 28.10.2013 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Lysgård Madsen | 04.02.2008 | 09.10.2008 | bestyrelse |
Mogens Sønderup | 06.11.2006 | 09.10.2008 | formand |
Jakob Lundbek Egeskjold | 06.11.2006 | 04.04.2008 | bestyrelse |
Eva Solheim Lundbek Egeskjold | 20.08.2006 | 04.02.2008 | bestyrelse |
Pia Maria Hjøllund Jensen | 20.08.2006 | 04.02.2008 | bestyrelse |
Jon Flintholm | 30.04.2005 | 28.10.2013 | bestyrelse |
Helle Andersen | 30.04.2005 | 22.09.2006 | bestyrelse |
Jørn Nielsen | 30.04.2005 | 22.09.2006 | bestyrelse |
Jakob Lundbek Egeskjold | 30.04.2005 | 31.10.2005 | bestyrelse |
Tom Overby Flintholm | 30.04.2005 | 27.07.2005 | bestyrelse |