Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2010-05-03 sletter virksomheden Ejerskaber: WM ApS. (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-01-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-01-30 tilføjes Vedtægter: 2015-01-30 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-01-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2013-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2013-08-01 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-14 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Sundpark 7, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2005-06-29)
Den 2005-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Landlystvej 42, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med besiddelse af aktier (holidingselskab) i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 tilføjes Vedtægter: 2005-06-28 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2005-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landlystvej 42, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-23 tilføjes Direktion: Mogens Michael Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Legale ejere: Mogens Michael Madsen (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2005-05-23 tilføjes Navne: WAUGH+MADSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2005-06-15)
Den 2005-05-23 tilføjes Reelle ejere: Mogens Michael Madsen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2005-05-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2005-05-23 tilføjes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-06-15)
Den 2005-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)