Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christian Kjær(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pernille Henriette Vastrup(virk.: 15) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Allan Sall Tang Japhetson(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
David Lando(virk.: 26) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tage Fabrin-Brasted(virk.: 27) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Knud Carsten Bernhard Lønfeldt(virk.: 112) | 1,79 % | 7,14 % | 8,04 % | 10,71 % |
Hans Ejvind Hansen(virk.: 95) | 0 % | 0 % | 0 % | 1,05 % |
Jeanette Løgstrup(virk.: 28) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jesper Lau Hansen(virk.: 39) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mads Jensen(virk.: 31) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bo Foged(virk.: 87) | 0 % | 1,15 % | 2,30 % | 2,30 % |
Peter Søeby(virk.: 28) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kristine Lund Pedersen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kasper Ahrndt Lorenzen(virk.: 30) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Martin Dollaris Præstegaard(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kim Esben Stenild Høibye(virk.: 97) | 1,03 % | 1,03 % | 1,03 % | 1,03 % |
Regnar Wind Lykou(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,48 % | 1,60 % | 1,92 % | 2,55 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christian Kjær | 07.03.2011 | C.F. Richs Vej 7, 2000 Frederiksberg |
Allan Sall Tang Japhetson | 29.09.2015 | Wilhelm Smidts Vej 9, 2820 Gentofte |
Pernille Henriette Vastrup | 17.02.2020 | Pilehøj 2B, 3460 Birkerød |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
David Lando | 01.01.2007 | Arnegårds Alle 17, 2840 Holte |
Jeanette Løgstrup | 01.01.2007 | Frederiksborgvej 42B, 4000 Roskilde |
Tage Fabrin-Brasted | 01.01.2007 | Johnstrupsvej 4, 4180 Sorø |
Jesper Lau Hansen | 01.01.2007 | Slagelsegade 7, 2100 København Ø |
Mads Jensen | 01.01.2007 | Virumgade 43, 2830 Virum |
Martin Dollaris Præstegaard | 14.06.2008 | Rågevej 15, 2900 Hellerup |
Peter Søeby | ||
Bo Foged | 19.10.2015 | Sophienbergvej 14, 2960 Rungsted Kyst |
Hans Ejvind Hansen | 05.07.2018 | Vejlesøparken 6, 2840 Holte |
Kim Esben Stenild Høibye | 05.08.2019 | Forupsvej 4, 7120 Vejle Øst |
Kasper Ahrndt Lorenzen | 01.12.2019 | Egernvej 12, 2000 Frederiksberg |
Kristine Lund Pedersen | ||
Regnar Wind Lykou | 17.05.2023 | Dronningensvej 14B, 2000 Frederiksberg |
Knud Carsten Bernhard Lønfeldt | 30.09.2023 | Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C |
Aktive virksomheder: (19) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
INVESTERINGSFORENINGEN MULTI MANAGER INVEST | 29138613 | NORMAL | Investeringsforeninger (643010) |
INVESTERINGSFORENINGEN NYKREDIT INVEST | 25266218 | NORMAL | Investeringsforeninger (643010) |
INVESTERINGSFORENINGEN NYKREDIT INVEST ALMEN BOLIG | 21831476 | NORMAL | Investeringsforeninger (643010) |
INVESTERINGSFORENINGEN NYKREDIT INVEST ENGROS | 25160258 | NORMAL | Investeringsforeninger (643010) |
Investeringsforeningen Lægernes Invest | 28102097 | NORMAL | Investeringsforeninger (643010) |
Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance | 42275581 | NORMAL | Investeringsforeninger (643010) |
KAPITALFORENINGEN ATP INVEST | 28709056 | NORMAL | Investeringsforeninger (643010) |
KAPITALFORENINGEN BLS INVEST | 31061717 | NORMAL | Investeringsforeninger (643010) |
KAPITALFORENINGEN INDUSTRIENS PENSION PORTFOLIO | 34592675 | NORMAL | Investeringsforeninger (643010) |
KAPITALFORENINGEN LD | 31081270 | NORMAL | Investeringsforeninger (643010) |
KAPITALFORENINGEN LÆGERNES INVEST | 30825373 | NORMAL | Investeringsforeninger (643010) |
KAPITALFORENINGEN MP INVEST | 28386540 | NORMAL | Investeringsforeninger (643010) |
KAPITALFORENINGEN NYKREDIT ALPHA | 30821556 | NORMAL | Investeringsforeninger (643010) |
KAPITALFORENINGEN PENSAM INVEST | 28127049 | NORMAL | Investeringsforeninger (643010) |
KAPITALFORENINGEN SAMPENSION INVEST | 20407131 | NORMAL | Investeringsforeninger (643010) |
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros | 37779970 | NORMAL | Investeringsforeninger (643010) |
Kapitalforeningen Nykredit Private Banking Elite | 37785695 | NORMAL | Investeringsforeninger (643010) |
Nykredit Alternatives Core AIF-SIKAV | 41376716 | NORMAL | Investeringsforeninger (643010) |
PLACERINGSFORENINGEN NYKREDIT INVEST(KAPITALFORENING) | 32825923 | NORMAL | Investeringsforeninger (643010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
03.07.2007 | 0,00 (km) | Otto Mønsteds Plads 9, 1563 København V | Otto Mønsteds Plads 9, 1563 København V |
16.05.2017 | 0,33 (km) | Otto Mønsteds Plads 9, 1563 København V | Kalvebod Brygge 1, 1560 København V |
24.10.2018 | 0,00 (km) | Kalvebod Brygge 1, 1560 København V | Kalvebod Brygge 1, 1560 København V |
16.05.2024 | 5,27 (km) | Kalvebod Brygge 1, 1560 København V | Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn |
KAPITALFORENINGEN ATP INVEST. |
Sidst opdateret den 18.07.2014 og angivet som gældende fra 31.03.2014 (3821 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
KAPITALEN ApS | 34883459 |
Kapitalenterne I/S | 41730404 |
Kapitalforeningen Absalon Invest | 37577138 |
Kapitalforeningen Accunia Invest | 38471813 |
KAPITALFORENINGEN ATP INVEST | 28709056 |
Kapitalforeningen BankInvest Select | 38365029 |
KAPITALFORENINGEN BLS INVEST | 31061717 |
Kapitalforeningen Blue Strait Capital | 38801643 |
KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL | 31498430 |
KAPITALFORENINGEN EMD INVEST | 28154941 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Kjær(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pernille Henriette Vastrup(virk.: 15) Formand | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allan Sall Tang Japhetson(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 85 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
David Lando(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Tage Fabrin-Brasted(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Knud Carsten Bernhard Lønfeldt(virk.: 112) Ikke aktiv i virksomheden. | 58 | 0 | 1 | 11 | 31 | 11 |
Hans Ejvind Hansen(virk.: 95) Ikke aktiv i virksomheden. | 21 | 0 | 1 | 0 | 66 | 7 |
Jeanette Løgstrup(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Jesper Lau Hansen(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden. | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
Mads Jensen(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden. | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Bo Foged(virk.: 87) Ikke aktiv i virksomheden. | 65 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 |
Peter Søeby(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
Kristine Lund Pedersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasper Ahrndt Lorenzen(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden. | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Martin Dollaris Præstegaard(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kim Esben Stenild Høibye(virk.: 97) Ikke aktiv i virksomheden. | 51 | 0 | 0 | 1 | 32 | 13 |
Regnar Wind Lykou(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pct. | 54 % | 0 % | 0 % | 2 % | 30 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christian Kjær(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 2 | 2 | 0 | 1 |
Pernille Henriette Vastrup(virk.: 15) Formand | 14 | 1 | 0 | 1 |
Allan Sall Tang Japhetson(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 17 | 3 | 0 | 2 |
Pct. | 77 % | 14 % | 0 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
David Lando(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 25 | 0 | 1 | 13 |
Tage Fabrin-Brasted(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 4 | 2 | 23 |
Knud Carsten Bernhard Lønfeldt(virk.: 112) Ikke aktiv i virksomheden | 115 | 12 | 0 | 30 |
Hans Ejvind Hansen(virk.: 95) Ikke aktiv i virksomheden | 89 | 11 | 0 | 13 |
Jeanette Løgstrup(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden | 25 | 3 | 0 | 4 |
Jesper Lau Hansen(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden | 53 | 0 | 1 | 5 |
Mads Jensen(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden | 27 | 4 | 1 | 4 |
Bo Foged(virk.: 87) Ikke aktiv i virksomheden | 53 | 32 | 1 | 32 |
Peter Søeby(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 34 | 0 | 1 |
Kristine Lund Pedersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kasper Ahrndt Lorenzen(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden | 46 | 2 | 0 | 1 |
Martin Dollaris Præstegaard(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 0 | 0 | 1 |
Kim Esben Stenild Høibye(virk.: 97) Ikke aktiv i virksomheden | 90 | 16 | 1 | 38 |
Regnar Wind Lykou(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 1 | 1 |
Sum | 548 | 118 | 8 | 166 |
Pct. | 65 % | 14 % | 1 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |