Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Binavne | ||||
Formål | Tegningsregel | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-05-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Naturlager ApS. (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Boulevard 2, 1. 112., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 fjernes Direktion: Leif Jensen (direktion) (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-11 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 fjernes Legale ejere: Leif Jensen (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 fjernes Navne: EMGUVA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 fjernes Reelle ejere: Leif Jensen (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-03 tilføjes Vedtægter: 2015-11-03 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2015-11-03 fjernes Binavne: NATURESTORE.DK ApS (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2015-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Boulevard 2, 1. 112., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2015-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian Richardts Vej 6, 1. tv., 1951 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-07-29)
Den 2015-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian Richardts Vej 6, 1. tv., 1951 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-07-29)
Den 2015-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, 2300 København S (offentliggjort 2015-02-05)
Den 2014-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er internethandel, konsulentvirksomhed, udlejningsvirksomhed, finansiering, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2014-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2014-11-28 tilføjes Vedtægter: 2014-11-28 (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2014-11-28 fjernes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, 2300 København S (offentliggjort 2015-02-05)
Den 2012-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian Richardts Vej 6, 1. tv., 1951 Frederiksberg C (offentliggjort 2007-05-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-18 fjernes Binavne: LOKALAVISEN BIL OG BOLIG PÅ AMAGER ApS, LOKALAVISEN BIL & BOLIG PÅ AMAGER ApS, LOKALAVISEN AMAGER BIL OG BOLIG ApS, LOKALAVISEN AMAGER BIL & BOLIG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-02 tilføjes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-02 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2006-09-05)
Den 2007-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian Richardts Vej 6, 1. tv., 1951 Frederiksberg C (offentliggjort 2007-05-23)
Den 2007-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Ebbesens Vej 28, 4. th., 1911 Frederiksberg C (offentliggjort 2005-08-15)
Den 2006-09-05 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2006-09-05)
Den 2006-09-04 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2006-05-08)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2006-05-08)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Ebbesens Vej 28, 4. th., 1911 Frederiksberg C (offentliggjort 2005-08-15)
Den 2005-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-09 tilføjes Direktion: Leif Jensen (direktion) (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2005-08-09 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 tilføjes Navne: EMGUVA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2005-08-08 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4148 (offentliggjort 2005-05-20)
Den 2005-08-09 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2005-08-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-11 tilføjes Binavne: LOKALAVISEN BIL OG BOLIG PÅ AMAGER ApS, LOKALAVISEN BIL & BOLIG PÅ AMAGER ApS, LOKALAVISEN AMAGER BIL OG BOLIG ApS, LOKALAVISEN AMAGER BIL & BOLIG ApS, NATURESTORE.DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2005-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-11 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2005-05-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2005-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2005-05-11 tilføjes Legale ejere: Leif Jensen (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2005-05-11 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4148 (offentliggjort 2005-05-20)
Den 2005-05-11 tilføjes Reelle ejere: Leif Jensen (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2005-05-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2005-05-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2005-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2005-05-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2005-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2005-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-29)