Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hvidhvask | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2023-12-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringager 28, 2605 Brøndby (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 39, st., 2500 Valby (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 39, st., 2500 Valby (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 39, st., 2500 Valby (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-01-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-01-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-01-09 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BAYER ApS STATSAUTORISERET REVISIONSVIRKSOMHED, REVISIONSFIRMAET BAYER ApS STATSAUTORISERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-01-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-02-07)
Den 2016-02-05 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-02-04 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-01-31 tilføjes Direktion: Thomas Gerner Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-01-20 fjernes Direktion: Thomas Gerner Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-01-31 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BAYER ApS STATSAUTORISERET REVISIONSVIRKSOMHED, REVISIONSFIRMAET BAYER ApS STATSAUTORISERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2016-01-20 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BAYER ApS STATSAUTORISERET REVISIONSVIRKSOMHED, REVISIONSFIRMAET BAYER ApS STATSAUTORISERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2012-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 39, st., 2500 Valby (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2012-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Retortvej 41, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-01-03)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-29 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BAYER ApS STATSAUTORISERET REVISIONSVIRKSOMHED, REVISIONSFIRMAET BAYER ApS STATSAUTORISERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2006-12-29 fjernes Revisor: Gerner Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-01-03)
Den 2005-12-26 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-08-22)
Den 2005-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-08-22)
Den 2005-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Retortvej 41, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-17 tilføjes Direktion: Thomas Gerner Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve handel og konsulentvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-17 tilføjes Legale ejere: TGJ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-20)
Den 2005-05-17 tilføjes Navne: BD GENERICS ApS (offentliggjort 2005-05-19)
Den 2005-05-17 tilføjes Reelle ejere: Thomas Gerner Jacobsen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2005-05-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2005-05-17 tilføjes Revisor: Gerner Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-17 tilføjes Stiftere: Thomas Gerner Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-17 tilføjes Vedtægter: 2005-05-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-05-19)
Den 2005-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-20)