Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rui Tomas Andrade Holm Harrsen | 11.07.2013 | 19.02.2015 | direktion |
Christian Helweg-Larsen | 18.05.2005 | 11.07.2013 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lone Mørkegaard | 18.05.2005 | 19.02.2015 | bestyrelse |
Rui Tomas Andrade Holm Harrsen | 18.05.2005 | 19.02.2015 | bestyrelse |
Jens Ulrik Mørkegaard | 18.05.2005 | 19.02.2015 | bestyrelse |
Steen Aksel Harrsen | 18.05.2005 | 19.02.2015 | formand |
Christian Helweg-Larsen | 18.05.2005 | 15.08.2013 | bestyrelse |