Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Engberg Jespersen | 22.09.2008 | 11.01.2023 | direktør |
Per Pedersen | 22.09.2008 | 01.11.2021 | direktør |
Michael Kristensen | 13.05.2005 | 22.09.2008 | direktør |
Jan Oluf Larsen | 13.05.2005 | 22.09.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Brøndum Haastrup | 21.02.2019 | 11.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christian Brauer | 21.02.2019 | 11.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Claus Engberg Jespersen | 22.09.2008 | 11.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Kristensen | 22.09.2008 | 11.01.2023 | formand |
Per Pedersen | 22.09.2008 | 01.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Oluf Larsen | 22.09.2008 | 05.02.2021 | bestyrelsesmedlem |