Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Ebbe Riise-Jakobsen | 04.03.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Holse Rasmussen | 20.12.2018 | 11.12.2020 | direktør |
Peter Franks | 13.06.2018 | 20.12.2018 | direktør |
Rasmus Nørgaard | 04.01.2017 | 04.03.2021 | direktør |
Mikkel Bülow-Lehnsby | 04.01.2017 | 11.12.2020 | direktør |
Rune Højby Kock | 04.01.2017 | 11.12.2020 | direktør |
Steen Sønderby | 04.01.2017 | 13.06.2018 | direktør |
Poul Rørsgaard | 15.06.2016 | 04.01.2017 | direktør |
Ebbe Nielsen | 27.05.2013 | 04.12.2014 | direktør |
Kay Wilhelmsen | 02.06.2005 | 27.05.2013 | direktør |
Stig Thorsen | 02.06.2005 | 15.08.2005 | direktør |
Steen Schierbeck | 13.05.2005 | 02.06.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Bahn Damgaard | 26.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Ebbe Riise-Jakobsen | 04.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Joseph Jensen | 11.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Rune Højby Kock | 11.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Hovmøller Christensen | 11.12.2020 | 26.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Nørgaard | 11.12.2020 | 04.03.2021 | bestyrelsesmedlem |