Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Baggers Allé 89, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Binavne: HOJ Ejendomme ApS (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Direktion: Henrik Ove Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Legale ejere: TANDLÆGERNE SANELA HIDIC JENSEN - HENRIK OVE JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Navne: SHOJ EJENDOMME ApS (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Reelle ejere: Henrik Ove Jensen (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Baggers Allé 89, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2022-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2022-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-29 tilføjes Vedtægter: 2022-06-29 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2022-06-29 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2021-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2020-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-05 tilføjes Binavne: HOJ Ejendomme ApS (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2018-10-29 tilføjes Direktion: Sanela Hidic Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2018-10-29 tilføjes Navne: SHOJ EJENDOMME ApS (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2018-10-28 fjernes Navne: HOJ EJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-10-29 tilføjes Vedtægter: 2018-10-29 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2017-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-04-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af ejendomme og andet dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2009-04-27 tilføjes Navne: HOJ EJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2009-04-26 fjernes Navne: RYSGAARD EJENDOMME ApS (offentliggjort 2005-08-10)
Den 2009-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2009-04-27 tilføjes Vedtægter: 2009-04-27 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2008-04-08 fjernes Direktion: Kirsten Rysgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2005-02-09 tilføjes Direktion: Kirsten Rysgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2005-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2005-02-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2005-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2005-02-09 tilføjes Legale ejere: TANDLÆGERNE SANELA HIDIC JENSEN - HENRIK OVE JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2005-02-09 tilføjes Navne: RYSGAARD EJENDOMME ApS (offentliggjort 2005-08-10)
Den 2005-02-09 tilføjes Reelle ejere: Henrik Ove Jensen (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2005-02-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2005-02-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2005-02-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2005-02-09 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2005-02-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2005-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-07)