Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tonny Klein | 21.02.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Wigant | 21.02.2017 | 31.10.2017 | direktør |
Torben Thuesen Andersen | 01.05.2014 | 21.02.2017 | adm. dir |
Lars Wigant | 01.10.2006 | 18.12.2014 | direktion |
Tonny Klein | 01.10.2006 | 18.12.2014 | direktion |
Jan Stefan Tantholdt Nielsen | 15.04.2005 | 18.12.2014 | direktion |
Quinton Victor Read | 15.04.2005 | 08.02.2011 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Patrick Jacques Joseph Gilly | 12.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Sønderlyng | 31.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Rune Værndal | 31.10.2019 | formand |
Tonny Klein | 03.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Joachim Snebang Vanggaard Jensen | 03.10.2018 | 12.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Rune Værndal | 03.10.2018 | 30.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peter Sønderlyng | 03.10.2018 | 30.10.2019 | formand |
Per Høholt | 05.02.2018 | 03.10.2018 | formand |
Jan Stefan Tantholdt Nielsen | 20.02.2017 | 03.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Skovgaard Kristensen | 01.08.2016 | 03.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jan Hove Sørensen | 01.08.2016 | 05.02.2018 | formand |
Jan Hove Sørensen | 25.04.2014 | 31.07.2016 | bestyrelse |
Johannes Huus Bogh | 25.04.2014 | 31.07.2016 | formand |
Kaj Møller Lindvig | 21.09.2012 | 20.02.2017 | bestyrelse |
Erik Dines Jørgensen | 21.09.2012 | 30.10.2013 | bestyrelse |
Joachim Snebang Vanggaard Jensen | 13.06.2012 | 21.09.2012 | bestyrelse |
Lars Wigant | 13.06.2012 | 21.09.2012 | bestyrelse |