Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristianslundsvej 15, 5400 Bogense (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-23 fjernes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-23 fjernes Direktion: Frants Erich Bernstorff-Gyldensteen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-23 fjernes Navne: GYLDENSTEEN GOLF DRIFT ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-07-01 tilføjes Direktion: Frants Erich Bernstorff-Gyldensteen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 fjernes Direktion: Holger Brodersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive en golfbane og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Vedtægter: 2009-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 fjernes Bestyrelse: Frants Erich Bernstorff-Gyldensteen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-31 tilføjes Direktion: Holger Brodersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-31 fjernes Direktion: Per Bjørner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Idrætsklubber (offentliggjort 2005-05-26)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2007-06-18)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristianslundsvej 15, 5400 Bogense (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristianslundsvej 15, 5400 Bogense (offentliggjort 2006-07-25)
Den 2006-10-01 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2007-06-18)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-14 tilføjes Bestyrelse: Anders Holdt Høiris-Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Bestyrelse: Susanne Damsted Klint (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 tilføjes Bestyrelse: Susanne Damsted Klint (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristianslundsvej 15, 5400 Bogense (offentliggjort 2006-07-25)
Den 2006-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyldensteensvej 102, 5400 Bogense (offentliggjort 2005-05-26)
Den 2006-07-24 tilføjes Direktion: Per Bjørner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 fjernes Direktion: Frants Erich Bernstorff-Gyldensteen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldensteensvej 102, 5400 Bogense (offentliggjort 2005-05-26)
Den 2005-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-26 tilføjes Direktion: Frants Erich Bernstorff-Gyldensteen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 tilføjes Hovedbranche: Idrætsklubber (offentliggjort 2005-05-26)
Den 2005-05-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-26 tilføjes Navne: GYLDENSTEEN GOLF DRIFT ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-05-25 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4123 (offentliggjort 2005-05-12)
Den 2005-05-11 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4123 (offentliggjort 2005-05-12)
Den 2005-05-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)