Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Reelle ejere | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2005-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DATEL ApS. (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2019-08-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PS Finans ApS. (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikshavnsvej 74, 9800 Hjørring (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikshavnsvej 74, 9800 Hjørring (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-08-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-09-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-04 tilføjes Reelle ejere: Peter Harpsøe Sørensen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2010-10-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-09-22)
Den 2009-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikshavnsvej 74, 9800 Hjørring (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2008-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Brændingen 42, 9480 Løkken (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brændingen 42, 9480 Løkken (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brændingen 42, 9480 Løkken (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brændingen 42, 9480 Løkken (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-04 tilføjes Direktion: Peter Harpsøe Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalforvaltning og investering samt alt i forbindelse hermed naturligt stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-04 tilføjes Legale ejere: Peter Harpsøe Sørensen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2005-05-04 tilføjes Navne: PLS HOLDING ApS (offentliggjort 2005-05-12)
Den 2005-05-04 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-04 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-05-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-04 tilføjes Stiftere: Peter Harpsøe Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-04 tilføjes Vedtægter: 2005-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-05-12)
Den 2005-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)