Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bibranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2011-05-13 sletter virksomheden Ejerskaber: CESS-DK HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2013-01-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HANDELSSELSKABET NORDJYLLAND A/S. (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2017-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CESS-DK HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Houvej 355, 9362 Gandrup (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Houvej 355, 9362 Gandrup (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-05-31 tilføjes Vedtægter: 2016-05-31 (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-01-19 tilføjes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2015-01-19)
Den 2015-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og erhverve aktier samt foretage investering i værdipapirer og fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. Selskaber yder endvidere kredit til forbrugere og ikke-finansielle virksomheder, samt kombineret kontoradministration for andre virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-19 tilføjes Vedtægter: 2015-01-19 (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2009-05-25 tilføjes Kontaktoplysninger: njo@cess-dk.com (offentliggjort 2009-05-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-01-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-01-09)
Den 2007-01-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Houvej 355, 9362 Gandrup (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Houvej 355, 9362 Gandrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2005-12-09 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Houvej 355, 9362 Gandrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-29 tilføjes Direktion: Nikolaj John Preben Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Legale ejere: Nikolaj John Preben Johansen (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2005-04-29 tilføjes Navne: NIKOLAJ JOHANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2005-05-11)
Den 2005-04-29 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj John Preben Johansen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2005-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2005-04-29 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Stiftere: Nikolaj John Preben Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-05-11)
Den 2005-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)