Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erling Hvitved | 17.11.2005 | 02.07.2008 | direktion |
Jan de Blanck | 10.05.2005 | 17.11.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Storm Knudsen | 31.01.2007 | 02.07.2008 | bestyrelse |
Bo Steenberg | 17.11.2005 | 31.01.2007 | bestyrelse |
Erling Hvitved | 10.05.2005 | 02.07.2008 | bestyrelse |
Helmer Lynnerup | 10.05.2005 | 02.07.2008 | formand |
Jan de Blanck | 10.05.2005 | 17.11.2005 | bestyrelse |