Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lasse Folkmann Larsen | 11.06.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Korsholm Nielsen | 15.02.2018 | 17.03.2023 | direktør |
Ib Amstrup Nielsen | 15.12.2015 | 15.02.2018 | adm. dir |
Ove Rønne | 01.05.2005 | 15.12.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Korsholm Nielsen | 15.02.2018 | 18.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anders Ebbehøj Cortz Pedersen | 15.02.2018 | 18.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Sparvath Johansen | 15.02.2018 | 18.09.2018 | formand |
Allan Staub Jensen | 15.12.2015 | 15.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ib Amstrup Nielsen | 15.12.2015 | 15.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Arne Amstrup Staub | 15.12.2015 | 15.02.2018 | formand |
Lone Nielsen | 01.05.2005 | 15.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Inger Margrethe Bank Rønne | 01.05.2005 | 15.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ove Rønne | 01.05.2005 | 15.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ib Amstrup Nielsen | 01.05.2005 | 14.12.2015 | formand |