Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 6, 2., 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 6, 2., 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-24 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 6, 2., 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 20, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-20 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik.bak@icloud.com (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-02-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-02-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-05-30)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 20, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2005-05-03 tilføjes Direktion: Henrik Bak (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivnings- og investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-03 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-05-30)
Den 2005-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-03 tilføjes Legale ejere: BAK COMPANY HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2005-05-03 tilføjes Navne: HENRIK BAK COMPANY ApS (offentliggjort 2005-05-09)
Den 2005-05-03 tilføjes Reelle ejere: Henrik Bak (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2005-05-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2005-05-03 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2005-05-03 tilføjes Stiftere: BAK COMPANY HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-03 tilføjes Vedtægter: 2005-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-05-09)
Den 2005-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)