Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2005-05-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: B.J.J.J. HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-09-28 sletter virksomheden Ejerskaber: J. J. BYG HORNE ApS. (offentliggjort 2022-11-06)
Den 2022-03-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: J. J. BYG HORNE ApS. (offentliggjort 2022-11-06)
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er aktie- og anpartsbesiddelse og al anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-30 tilføjes Vedtægter: 2013-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornegyden 8, 5600 Faaborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornegyden 8, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornegyden 8, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-02 tilføjes Direktion: Jan Midjord Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-02 tilføjes Legale ejere: Jan Midjord Jørgensen (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2005-05-02 tilføjes Navne: J.J. FAABORG HOLDING ApS (offentliggjort 2005-05-11)
Den 2005-05-02 tilføjes Reelle ejere: Jan Midjord Jørgensen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2005-05-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2005-05-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-05-11)
Den 2005-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)