Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Legale ejere | ||||
Direktion | Bestyrelse | Hvidhvask | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markedspladsen 13, 5600 Faaborg (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Markedspladsen 13, 5600 Faaborg (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-08-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-21 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 tilføjes Legale ejere: Faaborg Løve Produkter Holding I ApS (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-15 fjernes Legale ejere: FAABORG LØVE PRODUKTER HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-09 tilføjes Direktion: Jan Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-11)
Den 2022-12-09 fjernes Direktion: Sten Grønved Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-11)
Den 2022-10-21 tilføjes Bestyrelse: Birk Simon Maldonado Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-10-21 fjernes Bestyrelse: Sten Grønved Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-03-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-04 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2018-07-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markedspladsen 13, 5600 Faaborg (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2018-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Herregårdscentret 6, 5600 Faaborg (offentliggjort 2018-04-15)
Den 2018-03-16 tilføjes Bestyrelse: Pernille Rosager Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-05 tilføjes Bestyrelse: Sten Grønved Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2016-04-05 tilføjes Vedtægter: 2016-04-05 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2014-08-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2014-08-01 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-05-11 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-05-11 fjernes Revisor: Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-06-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herregårdscentret 6, 5600 Faaborg (offentliggjort 2018-04-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Herregårdscentret 6, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-06-20)
Den 2005-05-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herregårdscentret 6, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-03 tilføjes Direktion: Sten Grønved Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-11)
Den 2005-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde ejendomme og al anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-03 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-05-03 tilføjes Legale ejere: FAABORG LØVE PRODUKTER HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2005-05-03 tilføjes Navne: P. S. EJENDOMME ApS (offentliggjort 2005-05-03)
Den 2005-05-03 tilføjes Reelle ejere: Sten Grønved Nielsen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2005-05-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-05-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-05-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-05-03 tilføjes Revisor: Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-05-03 tilføjes Stiftere: FAABORG LØVE PRODUKTER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2005-05-03 tilføjes Vedtægter: 2005-05-03 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2005-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-05-03)
Den 2005-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)