Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2006-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TEKNISK ISOLERING FYN ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2006-04-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET DONI ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2020-06-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haastrupvej 6, 5683 Haarby (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Haastrupvej 6, 5683 Haarby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haastrupvej 6, 5683 Haarby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-29 tilføjes Direktion: Frank Kaj Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Legale ejere: Frank Kaj Nielsen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2005-04-29 tilføjes Navne: FRANK KAJ ApS (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2005-04-29 tilføjes Reelle ejere: Frank Kaj Nielsen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2005-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-04-29 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Stiftere: Frank Kaj Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Vedtægter: 2005-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2005-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)