Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Navne | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Kontaktoplysninger | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Vedtægter: 2020-07-01 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 fjernes Revisor: WIND REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2019-04-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CC Invest Køge ApS. (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2019-03-25 tilføjes Navne: JCCB ApS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-24 fjernes Navne: E&J BALLING HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-25 tilføjes Vedtægter: 2019-03-25 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2019-03-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Badevej 4, 5., 4600 Køge (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Badevej 4, 5., 4600 Køge (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Badevej 4, 5., 4600 Køge (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Badevej 4, 5., 4600 Køge (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Badevej 4, 5., 4600 Køge (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Badevej 4, 5., 4600 Køge (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Badevej 4, 5., 4600 Køge (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Badevej 4, 5., 4600 Køge (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Badevej 4, 5., 4600 Køge (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Klitrosevej 4, 4600 Køge (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Direktion: Christian Balling (direktør) (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-13 tilføjes Revisor: WIND REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2013-02-13 fjernes Revisor: STEEN SLOTHOLT, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klitrosevej 4, 4600 Køge (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2008-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Molevej 4, 4600 Køge (offentliggjort 2006-06-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-24 tilføjes Vedtægter: 2007-10-24 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2006-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Molevej 4, 4600 Køge (offentliggjort 2006-06-13)
Den 2006-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bag Haverne 32, 2., 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-25 tilføjes Kontaktoplysninger: jbh@tekglas.dk (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2005-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bag Haverne 32, 2., 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-25 tilføjes Direktion: Jens Balling Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Legale ejere: Jens Balling Hansen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2005-04-25 tilføjes Navne: E&J BALLING HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2005-04-25 tilføjes Reelle ejere: Jens Balling Hansen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2005-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2005-04-25 tilføjes Revisor: STEEN SLOTHOLT, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Stiftere: Jens Balling Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2005-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)