Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Larsen | 22.11.2012 | 11.11.2013 | direktion |
Gorm Juhl Madsen | 29.04.2005 | 23.10.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Larsen | 22.11.2012 | 11.11.2013 | bestyrelse |
Jeannette Gjerløv Pedersen | 22.11.2012 | 11.11.2013 | bestyrelse |
Christian Juhl Madsen | 22.11.2012 | 11.11.2013 | formand |
Gorm Juhl Madsen | 29.04.2005 | 23.10.2012 | bestyrelse |